GUYANA DIOCESAN ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1040102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

SUPPORT FOR THE ANGLICAN DIOCESE OF GUYANA WITHIN THE PROVINCE OF THE WEST INDIES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £767
Cyfanswm gwariant: £1,140

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gaiana

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Awst 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE GUYANA DIOCESAN ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jennifer Ann Brathwaite Ymddiriedolwr 06 July 2019
Dim ar gofnod
The Right Reverend Peter William Wheatley Ymddiriedolwr 13 February 2018
THE NEW ENGLAND COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
COMMUNITY OF ST MARY AT THE CROSS
Derbyniwyd: Ar amser
CHRIST CHURCH ST LEONARDS OLD BUILDINGS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Roxanne Fay Hunte Ymddiriedolwr 05 February 2014
Dim ar gofnod
THE REVEREND DOCTOR JOHN FIENNES TWISLETON SSC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
THE REVEREND CANON IVELAW ALEXANDER BOWMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PHILIP NORMAN HARRIS Ymddiriedolwr
THE GEORGE JOHN AND SHEILAH LIVANOS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ABBA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.29k £459 £13 £325 £767
Cyfanswm gwariant £3.05k £19 £0 £0 £1.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Mai 2024 202 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Mai 2024 567 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Mai 2024 932 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1651 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1651 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
13 EVELYN COTTAGES
ABINGER LANE
ABINGER COMMON
DORKING
RH5 6JE
Ffôn:
01306 730123
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael