Hanes ariannol INDIAN SENIOR CITIZEN'S CENTRE (MANCHESTER)
Rhif yr elusen: 1040167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.67k | £76.18k | £43.61k | £68.54k | £72.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.04k | £105.26k | £71.20k | £115.30k | £110.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £44.24k | £13.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.50k | £38.39k | £26.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.