Dogfen lywodraethu INDIAN SENIOR CITIZEN'S CENTRE (MANCHESTER)
Rhif yr elusen: 1040167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 MAY 1993 AS AMENDED 14 JULY 1994, 18 MAY 1995, 25 JULY 1996 13 AUGUST 1998, 10TH MAY 2001 24 AUGUST 2006 AND 16 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE, IN PARTICULAR ELDERLY INDIANS, IN ANY MANNER DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE, WITHIN THE CITY OF MANCHESTER AND SURROUNDING AREAS WITH WHICH THE CENTRE IS CONTRACTED. (SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF MANCHESTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.