Hanes ariannol MURRAY HALL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1040170
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £1.90m | £2.26m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £1.70m | £1.84m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.53m | £1.11m | £1.39m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £57.26k | £140.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.43k | £4.80k | £130.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £101.76k | £106.87k | £88.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.89m | £1.51m | £1.92m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £28.28k | £241 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £65.11k | £250.07k | £112.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.91m | £1.68m | £1.83m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.74k | £13.52k | £10.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £0 | £13.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.