PORTSMOUTH ROYAL DOCKYARD HISTORICAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE RESEARCH INTO HISTORIC AND THE INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY OF THE ROYAL DOCKYARD AT PORTMSOUTH. TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON MATTERS CONNECTED WITH THE HISTORY OF THE DOCKYARD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 17 Awst 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Alec Miles | Cadeirydd | 20 October 2017 |
|
|
||||
Frank Jonas | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Hannah Kate Prowse | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Grahame Willcocks | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Barry David Woolley | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Michael Whiteley Huitson | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Dr Melanie Bassett | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Robert Michael Wood | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Captain William Oliphant | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Nigel Linger | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
BENJAMIN FRENCH | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|||||
SARAH ELIZABETH PATERSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
Rev DAVID STEPHEN BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.75k | £1.58k | £1.77k | £3.28k | £2.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.32k | £2.76k | £2.43k | £1.68k | £4.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 AUGUST 1994
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE HISTORY AND THE INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY OF THE ROYAL DOCKYARD AT PORTSMOUTH("THE DOCKYARD") AND DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH RESEARCH; (B) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON MATTERS CONNECTED WITH THE HISTORY OF THE DOCKYARD; (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF THE DOCKYARD BY THE ESTABLISHMENTOF A PUBLIC MUSEUM.
Maes buddion
GREAT BRITAIN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 COLLEGE ROAD
H M NAVAL BASE
PORTSMOUTH
HAMPSHIRE
PO1 3LJ
- Ffôn:
- 02392820921
- E-bost:
- chiefexecpa@pnbpt.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window