BURTON UPON TRENT CITIZENS ADVICE BUREAU
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The bureau provides free, confidential, impartial and independent advice to anyone living, working or caring for somebody living in the Borough of East Staffordshire and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1115630 EAST STAFFORDSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU
- 16 Awst 1994: Cofrestrwyd
- 01 Rhagfyr 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- EAST STAFFORDSHIRE CAB (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.67k | £179.39k | £226.09k | £345.34k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.82k | £168.37k | £172.79k | £294.02k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 11 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 11 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 27 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 27 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 10 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 13 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 20 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 15 Medi 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 10 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 10 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MAY 1994
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROMOTION FOR ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN BURTON UOPN TRENT AND ITS ENVIRONS
Maes buddion
BURTON UPON TRENT AND ITS ENVIRONS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window