ymddiriedolwyr ST MARY'S BAY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1040249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (295 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Cooper | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
CHRIS FORSTER | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
PETER MESSER | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
DEBORAH DIFFEY | Ymddiriedolwr | 07 October 2012 |
|
|
||||
JANICE BIFFIN | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
||||
GRAHAM ALLISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.