THE AES TRING PARK SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1040330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of advancement in general education and specialised performing arts training in dance, drama, musical theatre and music. Training will also cover other forms of theatre, performance, art and any other subjects considered likely to assist students desiring to follow a career in or connected with the arts, colleges and universities specialising in similar subjects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Awst 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE ARTS EDUCATIONAL SCHOOL (Enw gwaith)
  • THE ARTS EDUCATIONAL SCHOOL TRING PARK (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK ANDREW HEWITT Cadeirydd
HYDE PARK PLACE ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MATTHEW TOMLINSON
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST GEORGE'S HANOVER SQUARE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE HANOVER SQUARE
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Zammit Ymddiriedolwr 17 March 2025
Dim ar gofnod
Emma Wilson Ymddiriedolwr 17 March 2025
Dim ar gofnod
Richard Brash Ymddiriedolwr 17 March 2025
Dim ar gofnod
Katherine O'Shaughnessy Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Kathryn Gorman Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Simon David Knee Ymddiriedolwr 10 January 2023
Dim ar gofnod
Edward James Thomas Williams Ymddiriedolwr 24 June 2021
Dim ar gofnod
Robert John Breakwell Ymddiriedolwr 16 December 2019
Dim ar gofnod
Jan Kitteridge Ymddiriedolwr 23 November 2013
EVE PETTINGER AWARD TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod
ERIC PILLINGER Ymddiriedolwr 18 June 2013
DENS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN MICHAEL HARPER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANGELA ELIZABETH ODELL Ymddiriedolwr
EVE PETTINGER AWARD TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.91m £10.68m £10.47m £14.00m £11.64m
Cyfanswm gwariant £10.25m £9.87m £9.55m £10.13m £10.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.26m £1.33m £1.45m £1.52m N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £85.82k £49.41k £30.92k £2.61m £185.36k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £35.99k £70.19k £0 £167.24k £175.62k
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.79m £10.15m £10.35m £11.22m £11.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £160 £1 £15 £936 £150.47k
Incwm - Arall £0 £406.96k £84.70k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £2.60m £169.99k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £10.16m £9.83m £9.55m £10.10m £10.72m
Gwariant - Ar godi arian £90.11k £40.50k £802 £33.36k £27.41k
Gwariant - Llywodraethu £165.87k £0 £0 £222.30k £225.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £16.98m £16.24m £16.58m £16.84m £16.95m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £1.88m £3.12m £4.28m £7.43m £9.72m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £10.58m £10.28m £10.85m £10.40m £11.90m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 14 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 14 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 11 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 11 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Tring Park School
For the Performing Arts
The Mansion
Tring
Hertfordshire
HP23 5LX
Ffôn:
01442 824255