Hanes ariannol THE BBA CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1040335
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £95.83k £33.73k £36.09k £40.96k £20.68k
Cyfanswm gwariant £72.95k £65.94k £47.88k £52.84k £45.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A