ymddiriedolwyr BOURNEMOUTH REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1040356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Goldbart | Cadeirydd | 28 November 2022 |
|
|
||||
DANNY HABEL | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|||||
Paul Hart | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||
Anita Marsh | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Susan Sinkinson | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
SYLVIA ELKINS | Ymddiriedolwr | 20 November 2016 |
|
|
||||
Ann Mozer | Ymddiriedolwr | 20 November 2016 |
|
|
||||
DEBORAH TENDLER | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.