Hanes ariannol WEST RHYL YOUNG PEOPLES PROJECT
Rhif yr elusen: 1040386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.24k | £229.56k | £269.70k | £299.14k | £379.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.73k | £217.50k | £244.27k | £284.65k | £308.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.80k | N/A | £79.08k | £32.04k | £69.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £91.74k | £67.49k | £207.44k | £220.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.