Ymddiriedolwyr GREAT YELDHAM SPORTS GROUND

Rhif yr elusen: 1040387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Alan Ian Lovell Cadeirydd 11 April 2022
Dim ar gofnod
Julie Campbell Ymddiriedolwr 19 January 2024
Dim ar gofnod
Bikaramjit Chahal Singh Ymddiriedolwr 12 March 2022
Dim ar gofnod
Philip William Rawlinson Ymddiriedolwr 16 July 2020
GREAT YELDHAM READING ROOM
Derbyniwyd: Ar amser
GREAT YELDHAM UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Georgina Burr Ymddiriedolwr 09 May 2019
GREAT YELDHAM EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 415 diwrnod
Anne Burrows Ymddiriedolwr 01 April 2015
GREAT YELDHAM UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
GREAT YELDHAM EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 415 diwrnod