Hanes ariannol Belton Playgroup

Rhif yr elusen: 1040441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.18k £101.73k £126.68k £137.57k £127.51k
Cyfanswm gwariant £67.72k £83.12k £114.74k £125.86k £122.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £231 N/A N/A