THE CHRISTIAN DANCE FELLOWSHIP OF BRITAIN
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Surrey
- Swydd Buckingham
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1115037 THE CHRISTIAN DANCE FELLOWSHIP OF BRITAIN
- 25 Awst 1994: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 2007: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- C D F B (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2004 | 30/04/2005 | 30/04/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.04k | £20.81k | £9.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.22k | £15.20k | £11.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2006 | 21 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2006 | 21 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2005 | 20 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2005 | 20 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2004 | 22 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2004 | 22 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 2 SEPTEMBER 1990 AS AMENDED ON 2 JULY 1994
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND IN PARTICULAR THROUGH THE MINISTRY AND ART OF DANCE, TO GLORIFY GOD AND EXALT JESUS, SERVING THE BODY OF CHRIST AND PREPARING THE CHURCH OF CHRIST FOR HIS RETURN
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window