Dogfen lywodraethu St Paul's Church of England Primary School Parent Staff Association
Rhif yr elusen: 1040488
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 11 JULY 1994 AND AMENDED 12 FEBRUARY 2007. as amended on 22 May 2018 as amended on 18 Sep 2019 as amended on 28 Feb 2020 as amended on 19 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
The object of the Association is to advance the education of pupils in the school in particular by: Developing effective relationships between the staff, parents and others associated with the school Engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.