Ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE DEAN GARNIER GARDEN
Rhif yr elusen: 1040551

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Anthony Russell | Cadeirydd | 07 February 2023 |
|
|||||
Stephen John Last | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Carolyn Anne Wood | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
Veronica Last | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
Jean Amy Wheeler | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
Fran Carroll | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
||||
MARTIN PAUL NIEBUHR TOD | Ymddiriedolwr | 09 October 2010 |
|
|
||||
Janet Averil Hurrell | Ymddiriedolwr | 11 October 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.