Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF THE CONNECTION AT ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS
Rhif yr elusen: 1040560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/06/1994 AS AMENDED ON 21/06/2003 AS AMENDED ON 16/06/2007 AS AMENDED ON 29/06/2013 AS AMENDED ON 28/06/2014 AS AMENDED ON 04/07/2015 as amended on 29 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE CONNECTION AT ST MARTIN'S IN SUCH MANNER AS THE COMMITTEE IN CONSULTATION WITH THE TRUSTEES OF THE CONNECTION AT ST. MARTIN'S SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE PROVIDED THAT SUCH SUPPORT DOES NOT RELIEVE EXPENDITURE WHICH A BODY OR AUTHORITY IS UNDER A STATUTORY DUTY TO PROVIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.