ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE CONNECTION AT ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS
Rhif yr elusen: 1040560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Woodd | Cadeirydd | 04 July 2015 |
|
|
||||
Matthew David Whalley | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Mary Keane | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Alex Gandini | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Emily Cecil-Dennett | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
Mr Chris Riley | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
SHEILA MARY BATCHELOR | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
MARGARET BEELS | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.