Hanes ariannol SURREY SATRO
Rhif yr elusen: 1040572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £621.75k | £570.20k | £683.88k | £658.91k | £604.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £699.33k | £542.36k | £537.33k | £605.97k | £628.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.91k | £981 | £7.10k | £9.00k | £4.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.05k | £38.10k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £425.66k | £396.66k | £403.59k | £280.57k | £246.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £195.50k | £173.08k | £280.25k | £378.14k | £354.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £585 | £458 | £47 | £196 | £3.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £46.76k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £661.26k | £522.79k | £516.97k | £579.94k | £598.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.07k | £19.57k | £20.36k | £26.03k | £30.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.99k | £10.66k | £0 | £0 | £4.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £10.45k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.