ymddiriedolwyr SURREY SATRO
Rhif yr elusen: 1040572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott William Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Shashikant Naranbhai Patel | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Peter Garrett | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Oliver James Andrew Chun | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
David Rhys Leyshon | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Dr Sarah Emma Jayne Flew | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Alec Jeremy Sanderson | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|||||
Paula Paivand Gough | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.