Hanes ariannol SHAKESPEARE LINK
Rhif yr elusen: 1040576
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2015 | 04/04/2016 | 04/04/2017 | 04/04/2018 | 04/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.31k | £35.60k | £36.43k | £25.08k | £28.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.46k | £36.77k | £32.85k | £24.55k | £28.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £0 | £0 | £4.25k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.