CARIBBEAN ISLAMIC CULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
7 Executive meetings. A calendar and a Ramadan Chart. 2 fundraising lunches Religious events:-Eid-ul-Adha, Asurah, Isra-wal-Miraj, Shab Qadar, Ramadhan and Laiatul Qadar, Iftars and Taraweeh prayers. 6 Dawah Donation given out: £3,240
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Brent
- Dinas Llundain
- Hounslow
- Merton
- Wandsworth
- Gaiana
Llywodraethu
- 08 Medi 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMAD RASHIED | Cadeirydd |
|
|
|||||
Bibi Alimoon Yusuf | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
||||
Bibi Alimoon Khan | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
BIBI FARIDA KHAN | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
MRS AMIROOL ANIFF | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
SHIREEN KAMALL | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
Shamshoon Nesha Zamal | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.28k | £4.29k | £23.76k | £22.04k | £6.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94k | £2.50k | £16.11k | £13.28k | £5.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Chwefror 2025 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Mai 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Chwefror 2023 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Chwefror 2021 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 19TH JUNE 1994 AS AMENDED 22ND APRIL 2001, 2 APRIL 2005 AND 19 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS ESTABLISHED IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF MUSLIMS TO:-(A)ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION (B)ADVANCE EDUCATION (C)PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 South Gardens
Colliers Wood
LONDON
SW19 2NT
- Ffôn:
- 02085406043
- E-bost:
- mrashied@virginmedia.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window