ST JAMES' HOUSE SURGERY COMMUNITY NURSES EQUIPMENT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing equipment needed to care for patients at home
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 07 Medi 1994: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2016: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58k | £2.35k | £1.17k | £3.70k | £2.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.43k | £3.16k | £0 | £1.71k | £1.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 14 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 04 Mai 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 AUGUST 1994
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY THE ASSETS OR INCOME IN WHOLE OR IN PART FOR SUCH CHARITABLE OBJECT OR OBJECTS AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT TO SUPPORT AND AS ANCILLARY THERETO THE ADVANCEMENT OF MEDICINE, THE PRESERVATION OF HEALTH, AND THE RELIEF OF SICKNESS AND DISTRESS BY PROVIDING FUNDS FOR THE PURCHASE AND MAINTENANCE OF MEDICAL NURSING EQUIPMENT AND MACHINERY FOR THE ST JAMES HOUSE SURGERY DISTRICT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR UNDER THE NATIONAL HEALTH SERVICE.
Maes buddion
NOT DEFINED-IN PRACTICE-THE BOROUGH OF KINGS LYNN AND WEST N
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window