Ymddiriedolwyr Ferring Retirement Club

Rhif yr elusen: 1040624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Noelle Pratt Cadeirydd 12 September 2023
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jan Garland Ymddiriedolwr 20 November 2024
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Heather Hones Ymddiriedolwr 20 November 2024
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ann Lambert Ymddiriedolwr 20 November 2024
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Betty McCann Ymddiriedolwr 11 July 2023
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jeannette O'Sullivan Ymddiriedolwr 11 July 2023
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Bernadette Griffin Ymddiriedolwr 10 May 2022
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Roger Charles Williams Abbott Ymddiriedolwr 25 November 2020
Dim ar gofnod
Lynda Susan Gould Ymddiriedolwr 25 November 2020
FERRING RETIREMENT CLUB
Cofrestrwyd yn ddiweddar