ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF COLLEGES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1040631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Ann Robinson | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Julie Jean Kapsalis | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Duncan John Adams | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Bishop | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Sue Higginson | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|||||
MARK WHITE | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
SIMON JOHN FRANCIS MCIPR | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|
||||
PETER JOHN BROPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.