Hanes ariannol SWINTON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1040640
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.08k | £66.45k | £54.30k | £50.84k | £55.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.03k | £48.80k | £50.93k | £62.82k | £62.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.23k | £38.13k | £41.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.99k | N/A | N/A | £984 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.