MABLETHORPE AND DISTRICT SWIMMING POOL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 07 Medi 1994: Cofrestrwyd
- MABLETHORPE AND DISTRICT SWIMMING POOL FUND (Enw blaenorol)
- MABLETHORPE AND SUTTON-ON-SEA SWIMMING POOL SUPPORT FUND ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HENRY GEORGE CONYERS | Cadeirydd |
|
|
|||||
MICHAEL ROBERT ROUSSEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM JAMES SUMMERELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89k | £7.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.42k | £1.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 2 JULY 1986 AS AMENDED 17 AUGUST 1994, 26TH OCTOBER 1994 AS AMENDED BY CONSTITUTION ADOPTED 26 SEPTEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
(1) PROVIDE SWIMMING AND ASSOCIATED FACILITIES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF MABLETHORPE AND SUTTON-ON-SEA AND SURROUNDING AREA IN LINCOLNSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, DISABILITY, AGE, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS (2) ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A SWIMMING POOL AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; AND (3) PROMOTE OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 Huttoft Road
Sutton-on-Sea
Mablethorpe
LN12 2QY
- Ffôn:
- 01507441195
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window