Hanes ariannol MID WARWICKSHIRE SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS

Rhif yr elusen: 1040654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.35m £1.49m £1.32m £1.35m £1.51m
Cyfanswm gwariant £1.23m £1.27m £1.30m £1.40m £1.44m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.10m £1.08m £1.02m £1.17m £1.31m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £151.23k £52.55k £2.10k £3.35k
Incwm o roddion a chymynroddion £67.29k £60.89k £50.91k £2.62k £6.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.10m £1.08m £1.02m £1.17m £1.49m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £172.35k £189.28k £180.01k £167.03k £7.37k
Incwm - Arall £11.62k £163.90k £69.93k £10.72k £4.64k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.22m £1.26m £1.30m £1.40m £1.43m
Gwariant - Ar godi arian £9.94k £7.27k £142 £142 £149
Gwariant - Llywodraethu £12.36k £13.00k £13.40k £13.40k £13.67k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0