THE SHEFFIELD RECREATION BAND CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sheffield Recreation band was formed in 1900 and has a long history and heritage with the city centre of Sheffield and also the steel industry within the wider areas of the city, of which the band are very proud. In May 2025 the band will celebrate its 125th year. We have worked very hard to attract a wide age range within our band 13 years to over 70 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 08 Medi 1994: Cofrestrwyd
- STOCKSBRIDGE BAND (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa Maddison | Cadeirydd | 11 June 2018 |
|
|
||||
Victoria Norman | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Gemma Grayson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Voirrey Baker | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Jim Eberlin | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.14k | £22.40k | £6.32k | £17.34k | £17.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.08k | £8.75k | £8.62k | £19.51k | £19.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Chwefror 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED APRIL 1988 AS AMENDED 30 JUNE 1994 AND 31 AUGUST 1994
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF BRASS BAND MUSIC BY MEANS OF THE PRESENTATION OF BRASS BAND WORKS OF AN OBJECTIVELY HIGH AESTHETIC MERIT TO ADVANCE THE MUSICAL ABILITY OF YOUNG PLAYERS TO SUPPORT ANY CHARITABLE CAUSE AS THE COMMITTEE SHALL DEEM WORTHY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 12
Rutland House Block B
4 Adelaide Lane
SHEFFIELD
S3 8BJ
- Ffôn:
- 07866980703
- E-bost:
- brassband@unitetheunion.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window