Hanes ariannol HEADWAY NORFOLK AND WAVENEY LTD
Rhif yr elusen: 1040706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £617.57k | £665.88k | £644.39k | £803.51k | £989.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £611.24k | £664.75k | £626.15k | £780.25k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £318.25k | £333.30k | £358.65k | £379.70k | £554.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £58.25k | £47.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £75.05k | £69.72k | £33.30k | £27.97k | £29.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £541.43k | £595.44k | £575.03k | £775.05k | £892.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08k | £727 | £1.01k | £489 | £2.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £35.05k | £0 | £64.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £610.87k | £657.92k | £625.55k | £776.74k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £371 | £6.82k | £597 | £3.51k | £4.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.97k | £4.81k | £4.51k | £4.37k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.