Hanes ariannol COMMUNITY HOUSING AND THERAPY

Rhif yr elusen: 1040713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.78m £3.15m £2.83m £3.44m £3.94m
Cyfanswm gwariant £2.87m £3.08m £2.96m £3.24m £3.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.54m £2.16m £2.20m £3.15m £3.80m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £96.34k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £8.09k £43.46k £15.91k £124.78k £100.78k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £15.83k £0 £0 £10.70k £8.80k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.75m £2.97m £2.65m £3.29m £3.80m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £11.25k £133.56k £167.17k £15.88k £33.39k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.83m £3.03m £2.94m £3.18m £3.65m
Gwariant - Ar godi arian £23.51k £45.99k £20.57k £57.46k £39.76k
Gwariant - Llywodraethu £127.55k £68.13k £67.92k £68.27k £74.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £17.70k £0 £0 £0 £38.91k