Hanes ariannol ARMATHWAITE NURSERY GROUP
Rhif yr elusen: 1040725
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.94k | £54.93k | £54.37k | £57.80k | £58.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.41k | £50.72k | £56.17k | £50.74k | £50.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £36.66k | £36.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.