ymddiriedolwyr OPENWOODGATE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1040737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Pickering | Cadeirydd | 30 March 2023 |
|
|
||||
Laura Coope | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Lia Clarke | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Joan Foster | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Lauren Adina Kerr S officer | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Hannah Clarke Secretary | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Laura Lo Bue FR officer | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Kate Haighton Treasurer | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Lucy Warren V Chair | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.