THE MATHIESON MUSIC TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the charity are to provide education in Western and Indian classical music, dance, drama and fine arts in India, Britain and other parts of the world. The Trust raises funds to assist its sister trust, The Mathieson Music School in Kolkata, India. It provides teaching for children who are selected either because they are orphans or from the poorest of the poor.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- India
Llywodraethu
- 14 Medi 1994: Cofrestrwyd
- MATHIESON MUSIC TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satyajit Theodore Biswas | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Geetanjali Sarah Biswas | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
CATHERINE CHRISTINA LEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANUP KUMAR BISWAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW HOWARD AUSTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
AGNES BISWAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.76k | £201.53k | £84.25k | £123.48k | £123.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £172.14k | £166.75k | £114.32k | £176.08k | £102.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 AUGUST 1994 AS AMENDED BY DEED DATED 29TH JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
(1) TO FURTHER THE EDUCATION OF CHILDREN ATTENDING THE MATHIESON MUSIC SCHOOL, BARISHA, CALCUTTA, INDIA (2) TO FURTHER EDUCATION (IN INDIA UK OR ELSEWHERE) IN MUSIC, DANCE, DRAMA OR ANY OF THE PERFORMING ARTS (3) TO PROMOTE PUBLIC EDUCATION AND APPRECIATION OF MUSIC, DANCE , DRAMA OR ANY OF THE PERFORMING ARTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND PERFORMANCES
Maes buddion
INDIA AND THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
93B CAMBRIDGE GARDENS
LONDON
W10 6JE
- Ffôn:
- 07768720124
- E-bost:
- mathiesonmusictrust@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window