Ymddiriedolwyr OLD WINDSOR PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1040764

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bourne | Cadeirydd | 13 May 2015 |
|
|
||||
Emma-Kate Yates | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Elizabeth England | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Laurel Rolfe | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Deepa Amin | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Susana Ferreira | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Liam Kyley | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Noor Al Ani | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Amanda Forster | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Simon Baker | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.