Hanes ariannol BRIGHTON HILL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1040843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.60k | £185.52k | £155.21k | £154.86k | £162.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.01k | £170.09k | £157.93k | £151.00k | £168.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £155.17k | £160.43k | £141.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.99k | £139.31k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.