Hanes ariannol SIGNPOSTS (LUTON)

Rhif yr elusen: 1040860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.39m £3.12m £3.35m £3.39m £3.48m
Cyfanswm gwariant £2.41m £3.00m £3.37m £3.43m £3.40m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £406.20k £392.37k £467.08k £383.55k £363.83k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £26.56k £96.41k £38.61k £150.21k £49.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.35m £3.02m £3.25m £3.19m £3.42m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £38 £7 £9 £511 £680
Incwm - Arall £13.32k £1.21k £61.21k £45.76k £12.87k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £23.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.41m £3.00m £3.37m £3.42m £3.34m
Gwariant - Ar godi arian £1.76k £1.97k £1.71k £1.73k £57.98k
Gwariant - Llywodraethu £0 £10.98k £12.63k £18.33k £21.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0