Hanes ariannol THE ACE CENTRE ADVISORY TRUST
Rhif yr elusen: 1040868
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £872.34k | £955.11k | £423.23k | £737.53k | £433.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £922.19k | £959.97k | £525.06k | £1.10m | £505.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £658.08k | £710.45k | N/A | £487.34k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.19k | £419 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £180.07k | £237.06k | N/A | £249.65k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £7.18k | N/A | £540 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £176.83k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £832.84k | £869.64k | N/A | £868.81k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.91k | £32.83k | N/A | £39.85k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £120.06k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.