NATIONAL VICTIMS' ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NVA is one of the UK's largest and longest established specialist support services for families bereaved through murder and manslaughter. It provides counselling, advocacy, respite, therapy and advice on all aspects of the criminal justice system. NVA works in partnership with statutory and Third Sector organisations exclusively for the benefit of the victims.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £33,999 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Medi 1994: Cofrestrwyd
- 01 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- NVA (Enw gwaith)
- THE NORTH OF ENGLAND VICTIMS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.59k | £23.34k | £48.39k | £50.73k | £59.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.49k | £26.94k | £47.58k | £53.06k | £87.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £30.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.50k | £0 | £30.00k | £34.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 03 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 03 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 26 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 26 Medi 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 07 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
07 Hydref 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JANUARY 1994 AS AMENDED 22 AUGUST 1994 AND 29 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS, PARTICULARLY THOSE WHO ARE SUFFERING OR WHO HAVE SUFFERED AS A RESULT OF SERIOUS CRIMES SUCH AS MURDER, MANSLAUGHTER AND RAPE, BY THE PROVISION OF BOTH DISCRETIONARY FINANCIAL ASSISTANCE AND AN ADVICE, COUNSELLING AND SUPPORT SERVICE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window