ymddiriedolwyr COCKERMOUTH AND PAPCASTLE RECREATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1040902
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Irving Semple | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|||||
John Conlon | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Rosalind Hamilton Earthy | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|||||
Brian Merris | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
Christine Smith | Ymddiriedolwr | 12 April 2011 |
|
|
||||
ROBERT JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR A KENNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.