BURLEY GATE PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1041002
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Burley Gate Pre Scool holds all its activities within the pre school grounds and the adjacent village hall.We are situated in an outstanding rural location.In a purpose built log cabin that was opened in May 2005 funded by National lottery grants and other organisations.Burley Gate Pre school is open to children from the age of 2 years upto pre school age providing high quality care and education.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2015

Cyfanswm incwm: £46,425
Cyfanswm gwariant: £47,335

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Medi 1994: Cofrestrwyd
  • 22 Awst 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £55.00k £50.87k £54.60k £53.45k £46.43k
Cyfanswm gwariant £51.64k £52.47k £53.64k £53.05k £47.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2015 22 Mehefin 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2015

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

22 Mehefin 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2014 17 Mehefin 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2014 17 Mehefin 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2013 24 Chwefror 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2013 27 Mai 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2012 26 Ebrill 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2012 24 Mehefin 2013 Ar amser