THE SCIENCE FICTION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintains and develops a science fiction research collection and library. Raises funds to support the Foundation Collection. Publishes the Journal Foundation: The International Review of Science Fiction. Organises and supports conferences for the furtherance of Science Fiction education. Publishes papers, pamphlets and books on the subject of Science Fiction.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1994: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF FOUNDATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Paul Sleight | Cadeirydd | 16 April 2016 |
|
|
||||
Una Mary McCormack | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Philip Sawyer | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Charul Dinesh Palmer-Patel | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
William George Slocombe | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Dr Shana Sandlin Worthen | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
SARAH ANNES BROWN | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|||||
JOHN CLUTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR Edward Frederick JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Paul Dormer | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.90k | £9.47k | £7.44k | £12.04k | £6.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.31k | £7.71k | £7.96k | £8.24k | £8.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18TH AUGUST 1994 AS AMENDED BY A SUPPLEMENTAL DEED DATED 25TH OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY THE MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF A SCIENCE FICTION RESEARCH COLLECTION AND LIBRARY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 ST. JOHNS ROAD
GUILDFORD
GU2 7UH
- Ffôn:
- 01483575822
- E-bost:
- treasurer@sf-foundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window