Hanes ariannol PERRANPORTH SURF LIFE SAVING CLUB
Rhif yr elusen: 1041075
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.29k | £79.25k | £57.34k | £44.36k | £59.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.67k | £80.85k | £44.49k | £49.42k | £63.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.59k | £10.35k | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.