Hanes ariannol WALKINGTON PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1041079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.63k £75.40k £85.17k £74.28k £107.55k
Cyfanswm gwariant £57.23k £68.17k £81.88k £77.64k £83.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A