Hanes ariannol LAKE STREET COMMUNITY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1041121
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.92k | £79.71k | £100.28k | £111.98k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.66k | £72.32k | £93.33k | £126.30k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.21k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £57.91k | £67.64k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.