LEE CLOUGH MISSION CHURCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IN ADDITION TO PROMOTING CHRISTIAN FAITH, ACCOMMODATION IS ALSO PROVIDED FOR A MALE-VOICE CHOIR. THIS GROUP OF 30 MEN REHEARSE EACH WEDNESDAY EVENING FOR PERIODIC CHARITABLE VISITS TO MANY VARIOUS CHURCHES & ORGANISATIONS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 26 Medi 1994: Cofrestrwyd
- 19 Mawrth 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2008 | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.14k | £4.88k | £3.68k | £2.35k | £2.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.91k | £1.73k | £2.15k | £6.06k | £3.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2012 | 24 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2011 | 14 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2010 | 04 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 14 JUNE 1994
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE RELIGIOUS WORK OF THE INDEPENDENT CHURCH IN BOLTON CONSISTENTLY WITH THE DOCTRINES AND ARTICLES OF FAITH SET OUT IN PART TWO OF THE SCHEDULE HERETO
Maes buddion
BOLTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window