Hanes ariannol STEPPING STONES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1041149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.80k | £94.17k | £113.28k | £116.94k | £150.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.34k | £104.52k | £119.15k | £134.79k | £145.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £77.83k | £103.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.