CITIZEN ADVOCACY TRUST GLOUCESTERSHIRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide advocacy to people vulnerable through disability, to give them a voice to those who have power and influence in their lives. We also provide the Statutory Independant Mental Capacity Advocacy -known as IMCA and the Deprevation of Liberty Safeguards - DoLs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 29 Medi 1994: Cofrestrwyd
- 10 Mai 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CITIZEN ADVOCACY FOREST OF DEAN (Enw gwaith)
- CITIZEN ADVOCACY TRUST - CHELTENHAM (Enw gwaith)
- CITIZEN ADVOCACY TRUST - GLOUCESTER (Enw gwaith)
- CITIZEN ADVOCACY TRUST FOREST OF DEAN (Enw gwaith)
- CITIZEN ADVOCACY-CHELTENHAM (Enw gwaith)
- CITIZEN ADVOCACY-GLOUCESTER (Enw gwaith)
- CITIZENS ADVOCACY TRUST IN STROUD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.05k | £148.27k | £147.69k | £128.71k | £128.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.73k | £129.92k | £143.57k | £134.66k | £152.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JULY 1994
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED TO PROVIDE ASSISTANCE, ADVICE, REPRESENTATION AND SERVICES WHICH WILL DIRECTLY RELIEVE THE NEED OF PERSONS WHO ARE 1) SUFFERING FROM MENTAL HEALTH PROBLEMS 2) HAVE LEARNING DIFFICULTIES 3) PHYSICALLY DISABLED 4) ELDERLY
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window