Hanes ariannol COLD ASH PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1041160
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £93.74k £91.28k £99.91k £111.23k £126.04k
Cyfanswm gwariant £88.88k £96.32k £93.58k £101.62k £118.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 £87.66k £80.70k