THE WOLVERHAMPTON RHEUMATOLOGY SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide an 8 page bi monthly newsletter. We have telephone helplines. We have an equipment loan service (tens machines etc). We hold information sessions on varied subjects. We take our members on outings, holidays and we hold coffee mornings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 28 Medi 1994: Cofrestrwyd
- WOLVERHAMPTON RHEUMATOLOGY SUPPORT GROUP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Irenee SIMPSON | Cadeirydd | 17 September 2018 |
|
|
||||
Derek Allen | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Tony Sankey | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Iqbal Lally | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Mary Allen | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
KATHLEEN SANKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SACHDEVA SACHDEVA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAT JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42k | £18.41k | £24.21k | £23.22k | £23.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.45k | £5.87k | £883 | £10.24k | £4.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Hydref 2023 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 04 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 AUGUST 1994 AS AMENDED 1 AUGUST 2001
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE SUFFERING FROM RHEUMATOID ARTHRITIS AND OTHER RELATED CONDITIONS, AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF SUCH PEOPLE, THEIR FAMILIES AND CARERS CONCERNING SUCH DISEASES, THEIR CARE AND TREATMENT
Maes buddion
NOT DEFINED-IN PRACTICE WOLVERHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Silverton Way
WOLVERHAMPTON
WV11 3JX
- Ffôn:
- 01902835248
- E-bost:
- jansimpson03@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window